序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州造纸集团有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
温雷彬
|
|
2 |
吴素文
|
|
3 |
岑锦雄
|
|
4 |
曲栋梁
|
|
5 |
杨庆龙
|
|
6 |
李志毅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州市广纸银页物业管理有限公司南箕路停车场
|
杨庆龙 | 2013-07-19 |
2 |
广州市广纸银页物业管理有限公司南箕体育活动中心
|
杨庆龙 | 2004-06-25 |
3 |
广州市广纸银页物业管理有限公司露天停车场
|
杨庆龙 | 2003-11-14 |
4 |
广州市广纸银页物业管理有限公司清洁服务中心
|
杨庆龙 | 2003-10-15 |
5 |
广州市广纸银页物业管理有限公司停车场
|
杨庆龙 | 2002-09-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 经理备案 |
杨庆龙 [退出]
|
岑锦雄 [新增]
|
2 | 2022-02-17 | 董事备案 |
吴素文岑锦雄张棽 [退出]杨庆龙温雷彬
|
曲栋梁 [新增]吴素文岑锦雄杨庆龙温雷彬
|
3 | 2021-06-16 | 董事备案 |
温雷彬吴素文杨庆龙张棽邹哲明 [退出]
|
温雷彬吴素文杨庆龙张棽岑锦雄 [新增]
|
4 | 2021-06-16 | 监事备案 |
岑锦雄 [退出]
|
李志毅 [新增]
|
5 | 2019-12-09 | 经理备案 |
范毅锋 [退出]
|
杨庆龙 [新增]
|
6 | 2019-12-09 | 董事备案 |
陈晓东 [退出]范毅锋 [退出]温雷彬吴素文张棽
|
邹哲明 [新增]杨庆龙 [新增]温雷彬吴素文张棽
|
7 | 2018-08-02 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
8 | 2018-08-02 | 组织机构备案 |
陈晓东(董事)范毅锋(董事)温雷彬(董事长)吴素文(董事)张棽(董事)郑晖金(经理) [退出]岑锦雄(监事)
|
陈晓东(董事)范毅锋(董事)范毅锋(经理)温雷彬(董事长)吴素文(董事)张棽(董事)岑锦雄(监事)
|
9 | 2018-08-02 | 经理备案 |
陈晓东(董事)范毅锋(董事)温雷彬(董事长)吴素文(董事)张棽(董事)郑晖金(经理) [退出]岑锦雄(监事)
|
陈晓东(董事)范毅锋(董事)范毅锋(经理)温雷彬(董事长)吴素文(董事)张棽(董事)岑锦雄(监事)
|
10 | 2016-11-14 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区广纸路东五街13号
|
广州市海珠区南箕路30号大院2栋之一(仅限办公用途)
|