序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白玉娇 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 李鱼 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白玉娇
|
|
2 |
李鱼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区大龙街市莲路傍东村段31号一幢503-3
|
广州市番禺区化龙镇番禺石化路18号227铺
|
2 | 2022-01-13 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-09-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2021-09-08 | 股东变更 |
戴文涌 [退出]白玉娇
|
李鱼 [新增]白玉娇
|
5 | 2021-09-08 | 监事备案 |
戴文涌 [退出]
|
李鱼 [新增]
|
6 | 2021-08-05 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2021-08-05 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区大石街河村村工业二路5号1栋1层140单元
|
广州市番禺区大龙街市莲路榜东村段31号一幢503-3
|
8 | 2021-04-25 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区大石街南大公路166号之一2栋夹层F-103单元
|
广州市番禺区大石街河村村工业二路5号1栋1层140单元
|
9 | 2021-04-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2021-04-13 | 董事备案 |
陈新辉 [退出]
|
白玉娇 [新增]
|