序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 隶属企业变更 |
企业名称:华泰证券股份有限公司注册号/统一社会信用代码:*****
|
企业名称:华泰证券股份有限公司注册号/统一社会信用代码:*****J
|
2 | 2021-03-26 | 负责人变更 |
赵昌涛 [退出]
|
刘勇 [新增]
|
3 | 2021-03-26 | 工商登记联络员备案 |
|
何媚
|
4 | 2017-12-19 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区天河路230、232号39层07-08单元
|
广州市天河区华夏路10号36层02、03单元(仅限办公用途)
|
5 | 2017-12-19 | 负责人变更 |
刘巨章 [退出]
|
赵昌涛 [新增]
|
6 | 2016-07-18 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
许桃远
|
7 | 2016-07-18 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
8 | 2014-09-16 | 负责人变更 |
曹甜 [退出]
|
刘巨章 [新增]
|
9 | 2014-09-16 | 具体经营项目申报 |
证券经纪;证券承销;证券投资咨询;证券资产管理;为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司);融资融券;代销金融产品;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);
|
证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司);融资融券;代销金融产品;证券承销;
|