序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孔志勇 | 35% | 105.0万人民币 |
2 | 谢军 | 25% | 75.0万人民币 |
3 | 张国庆 | 20% | 60.0万人民币 |
4 | 曾汉荣 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔志勇
|
|
2 |
曹汉威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-25 | 法定代表人变更 |
张国庆
|
孔志勇
|
2 | 2016-09-07 | 董事备案 |
曹汉威,监事,委派,孔志勇,,,是
|
曹汉威,监事,委派,孔志勇,,,谢军,,, [新增]曾汉荣,,, [新增]张国庆,,, [新增]张国庆,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
3 | 2016-09-07 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
陈旺兴
|
4 | 2016-09-07 | 经理备案 |
曹汉威,监事,委派,孔志勇,,,是 [退出]
|
曹汉威,监事,委派,张国庆,执行董事兼经理,选举, [新增]
|
5 | 2016-09-07 | 组织机构备案 |
曹汉威,监事,委派,孔志勇,,,是 [退出]
|
曹汉威,监事,委派,张国庆,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
6 | 2016-09-07 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
7 | 2016-09-07 | 营业期限变更 |
2004-02-20 至 2016-09-18
|
2004-02-20 至
|
8 | 2016-09-07 | 经理备案 |
曹汉威(监事)孔志勇 [退出]
|
曹汉威(监事)张国庆(执行董事兼经理) [新增]
|
9 | 2016-09-07 | 董事备案 |
曹汉威(监事)孔志勇
|
曹汉威(监事)孔志勇谢军 [新增]曾汉荣 [新增]张国庆 [新增]张国庆(执行董事兼经理) [新增]
|
10 | 2016-09-07 | 法定代表人变更 |
孔志勇
|
张国庆
|