序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 联合包裹运送服务有限公司 | 100% | 2500.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Tan Boon Tiam
|
|
2 |
蒋骞
|
|
3 |
Tan Suan Choo
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
优比速包裹运送(广东)有限公司湖州分公司
|
邝国龙 | 2021-12-02 |
2 |
优比速包裹运送(广东)有限公司丹阳分公司
|
邝国龙 | 2021-10-22 |
3 |
优比速包裹运送(广东)有限公司台州分公司
|
邝国龙 | 2021-10-22 |
4 |
优比速包裹运送(广东)有限公司长沙分公司
|
肖辉献 | 2021-07-30 |
5 |
优比速包裹运送(广东)有限公司淄博分公司
|
邝国龙 | 2021-06-08 |
6 |
优比速包裹运送(广东)有限公司义乌分公司
|
邝国龙 | 2021-05-10 |
7 |
优比速包裹运送(广东)有限公司潍坊分公司
|
邝国龙 | 2021-05-06 |
8 |
优比速包裹运送(广东)有限公司清远分公司
|
肖辉献 | 2021-04-29 |
9 |
优比速包裹运送(广东)有限公司扬州分公司
|
邝国龙 | 2020-12-09 |
10 |
优比速包裹运送(广东)有限公司济南分公司
|
邝国龙 | 2020-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 高级管理人员备案 |
王怡伟(董事) [退出]TAN BOON TIAM(董事,董事长)HO KAH MAY(董事) [退出]
|
TAN SUAN CHOO(董事) [新增]蒋骞(董事) [新增]TAN BOON TIAM(董事,董事长)
|
2 | 2019-10-31 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程修正案
|
3 | 2019-10-31 | 高级管理人员备案 |
王怡伟(董事)Harld Johan Peters(董事长,董事) [退出]Willian Ashley Strickland(董事) [退出]
|
王怡伟(董事)TAN BOON TIAM(董事,董事长) [新增]HO KAH MAY(董事) [新增]
|
4 | 2019-10-31 | 法定代表人变更 |
Harld Johan Peters
|
TAN BOON TIAM
|
5 | 2019-10-31 | 住所变更 |
广州市白云区均禾106国道东侧弘森物流中心4号仓库
|
广州市海珠区新港东路620号1401房自编1410、1412-1417号
|
6 | 2019-07-05 | 高级管理人员备案 |
Robert Deal Houck JR(董事) [退出]Harld Johan Peters(董事长,董事)Willian Ashley Strickland(董事)
|
王怡伟(董事) [新增]Harld Johan Peters(董事长,董事)Willian Ashley Strickland(董事)
|
7 | 2017-07-31 | 其他事项备案 |
S1126028D
|
BRBK8R8O6
|
8 | 2017-07-31 | 其他事项备案 |
83486789
|
*****
|
9 | 2017-07-31 | 其他事项备案 |
7
|
4
|
10 | 2017-07-31 | 其他事项备案 |
344
|
528
|