序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑容珍 | 85% | 8.5万人民币 |
2 | 刘观新 | 15% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘观新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-24 | 注册资本(金)变更 |
233.0000 (单位:万元)
|
10.0000 (单位:万元)( - 95.70815% )
|
2 | 2020-07-24 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2020-07-24 | 工商登记联络员备案 |
|
郑容珍
|
4 | 2018-12-13 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2018-12-13 | 注册资本(金)变更 |
3(万元)
|
233(万元)( + 7666.66667% )
|
6 | 2016-08-15 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
7 | 2016-08-15 | 具体经营项目申报 |
工商登记代理服务;企业管理咨询服务;投资管理服务;工商咨询服务;企业财务咨询服务;
|
企业财务咨询服务;工商登记代理服务;企业管理咨询服务;工商咨询服务;
|
8 | 2016-07-08 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
刘观新
|
9 | 2016-07-08 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
10 | 2014-11-07 | 具体经营项目申报 |
商业信息咨询;企业信息咨询;工商登记代理服务。
|
工商登记代理服务;企业管理咨询服务;投资管理服务;工商咨询服务;企业财务咨询服务;
|