序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王令平 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 林圣画 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王令平
|
|
2 |
林圣画
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 工商登记联络员备案 |
|
王令平
|
2 | 2016-11-11 | 财务负责人 |
|
王令平
|
3 | 2016-11-11 | 营业期限变更 |
|
2003-12-12 至
|
4 | 2016-11-11 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区黄埔东路5号2301房(仅限办公用途)
|
5 | 2016-11-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2014-12-25 | 营业期限变更 |
|
2003-12-12 至 2017-11-25
|