序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许清平 | 78.49463% | 146.0万人民币 |
2 | 许少波 | 21.50538% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李美兰
|
|
2 |
许少波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 经理备案 |
李美英 [退出]
|
李美兰 [新增]
|
2 | 2020-09-27 | 董事备案 |
李美英 [退出]
|
李美兰 [新增]
|
3 | 2020-09-27 | 法定代表人变更 |
李美英
|
李美兰
|
4 | 2020-09-27 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2016-11-28 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
6 | 2016-11-28 | 具体经营项目申报 |
软件开****;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;
|
信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;
|
7 | 2015-12-21 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
8 | 2015-12-21 | 股东变更 |
王小宁,001,*****,其他,0.0000,0.0000,146.0000, , ;许少波,001,*****,其他,0.0000,0.0000,40.0000, , ;
|
王小宁,001,*****,其他 货币,146.0000,78.4946,146.0000, , ;许少波,001,*****,其他 货币,40.0000,21.5054,40.0000, , ;
|
9 | 2015-12-21 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
李勇
|
10 | 2015-04-07 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|