序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李步鸿 | 40% | 76万人民币 |
2 | 徐向阳 | 30% | 57万人民币 |
3 | 梁耀 | 30% | 57万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李步鸿
|
|
2 |
梁耀
|
|
3 |
徐向阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-14 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
2 | 2016-06-14 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区江高镇塘贝南路45号1楼(仅限办公用途)
|
广州市白云区白云湖街唐阁西街799号大院内自编18栋一楼(仅限办公用途)
|
3 | 2016-06-14 | 营业期限变更 |
2008-04-07 至 2016-04-02
|
2008-04-07 至 2017-05-30
|
4 | 2015-12-11 | 董事备案 |
邓东燎,监事,选举, [退出]伊贤波,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
李步鸿,执行董事兼经理,选举,是 [新增]梁耀,监事,选举, [新增]徐向阳,监事,选举, [新增]
|
5 | 2015-12-11 | 法定代表人变更 |
伊贤波
|
李步鸿
|
6 | 2015-12-11 | 经理备案 |
邓东燎,监事,选举, [退出]伊贤波,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
李步鸿,执行董事兼经理,选举,是 [新增]梁耀,监事,选举, [新增]徐向阳,监事,选举, [新增]
|
7 | 2015-12-11 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
8 | 2015-12-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2015-12-11 | 组织机构备案 |
邓东燎,监事,选举, [退出]伊贤波,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
李步鸿,执行董事兼经理,选举,是 [新增]梁耀,监事,选举, [新增]徐向阳,监事,选举, [新增]
|
10 | 2015-12-11 | 财务负责人 |
梁燕云
|
何凤玲
|