序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王强 | 80% | 80万人民币 |
2 | 许起莲 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许起莲
|
|
2 |
王强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 营业期限变更 |
2009-09-01 至 2015-04-16
|
2009-09-01 至 长期
|
2 | 2022-05-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2022-05-25 | 法定代表人变更 |
王强
|
许起莲
|
4 | 2022-05-25 | 经理备案 |
王强 [退出]
|
许起莲 [新增]
|
5 | 2022-05-25 | 监事备案 |
许起莲 [退出]
|
王强 [新增]
|
6 | 2022-05-25 | 董事备案 |
王强 [退出]
|
许起莲 [新增]
|
7 | 2022-05-25 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区祥圃街31号之二310B房
|
广州市天河区高科路32,34号B1栋南座第二层210-261房(仅限办公)
|
8 | 2022-03-21 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|