序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺兴旺 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺兴旺
|
|
2 |
朱瑞宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|
2 | 2021-06-18 | 监事备案 |
|
朱瑞宏 [新增]
|
3 | 2018-08-15 | 营业期限变更 |
|
2015-08-21 至
|
4 | 2018-08-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2018-08-15 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区松洲街西槎路916号323房
|
6 | 2016-10-24 | 财务负责人 |
|
贺兴旺
|
7 | 2016-10-24 | 换照 |
|
换照
|