序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚杰民 | 90% | 1800万人民币 |
2 | 龚杰鹏 | 10% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚杰民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-18 | 具体经营项目申报 |
房地产开****经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房地产中介服务;室内装饰、装修;
|
室内装饰、装修;房地产开****经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);自有房地产经营活动;劳务派遣服务
|
2 | 2020-08-18 | 换照 |
|
换照
|
3 | 2016-10-18 | 具体经营项目申报 |
房地产开****经营;房地产中介服务;室内装饰、设计;
|
房地产开****经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房地产中介服务;室内装饰、装修;
|
4 | 2015-12-14 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
梁敏娣
|
5 | 2015-12-14 | 组织机构备案 |
龚杰民,其他人员,,是 [退出]
|
龚杰民,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
6 | 2015-12-07 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区桥南街福德路784号
|
广州市番禺区桥南街南城路253号
|
7 | 2014-04-30 | 具体经营项目申报 |
房地产开****与经营;建筑装饰装修工程设计与施工;房地产中介服务(房地产价格评估除外)。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营;涉及许可经营的未获得许可前不得经营)
|
房地产开****经营;房地产中介服务;室内装饰、设计;
|
8 | 2014-04-30 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|