序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨兰英 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨兰英
|
|
2 |
刘玉霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-29 | 清算组成员备案 |
|
杨兰英,
|
2 | 2017-07-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2017-07-11 | 营业期限变更 |
|
2015-09-07 至
|
4 | 2016-12-14 | 股东变更 |
|
杨兰英,001,*****8,货币,10.0000,100.0000,0.0000, , ;
|
5 | 2016-12-14 | 财务负责人 |
|
杨兰英
|
6 | 2016-12-14 | 组织机构备案 |
|
刘玉霞,监事,,杨兰英,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
7 | 2016-12-14 | 换照 |
|
换照
|
8 | 2016-12-14 | 股东变更 |
|
杨兰英;
|
9 | 2016-12-14 | 组织机构备案 |
|
刘玉霞(监事)杨兰英(执行董事兼经理)
|