序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑喆 | 35% | 70.0万人民币 |
2 | 郑文才 | 33% | 66.0万人民币 |
3 | 胡卫华 | 32% | 64.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑文才
|
|
2 |
徐静
|
|
3 |
胡卫华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-25 | 住所(经营场所)变更 |
广州高新技术产业开****区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区A910号房
|
广州市黄埔区新瑞路6号二栋4层B408房
|
2 | 2018-06-25 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
3 | 2018-05-07 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
4 | 2018-05-07 | 股东变更 |
胡卫华;徐静; [退出]郑文才;
|
胡卫华;郑喆; [新增]郑文才;
|
5 | 2016-08-16 | 资金数额变更 |
30.0000 (单位:万元)
|
200.0000 (单位:万元)( + 566.66667% )
|
6 | 2016-08-16 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
7 | 2016-04-25 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
黄薇薇
|
8 | 2016-04-25 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|