序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王香菊 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王香菊
|
|
2 |
宋振川
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-22 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2019-01-22 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区天河北路侨林街47号1105房之A168房(仅限办公)
|
3 | 2017-11-15 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区东站路1号东站综合楼三楼A区R599房(仅限办公用途)
|
4 | 2017-11-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2015-11-19 | 财务负责人 |
|
王香菊
|
6 | 2015-11-19 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区中山大道中得悦街2、4、6、8号202房之B12房(仅限办公用途)
|
7 | 2015-11-19 | 营业期限变更 |
|
2014-03-24 至
|
8 | 2015-02-11 | 营业期限变更 |
|
2014-03-24 至 2016-02-01
|
9 | 2015-02-11 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区大淋岗大路街6号3号铺
|
10 | 2015-02-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|