序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 日本电产三协(香港)有限公司 | 100% | 833.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
西村清志
|
|
2 |
赤羽诚
|
|
3 |
筒井诚
|
|
4 |
矢崎和洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案 |
筒井诚(经理) [退出]矢崎和洋(监事)筒井诚(董事) [退出]赤羽诚(副董事长,董事)西村清志(董事长,董事)
|
赤羽诚(副董事长,董事)寺田芳明(经理,董事) [新增]矢崎和洋(监事)西村清志(董事长,董事)
|
2 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案 |
務台仁志(董事长,董事) [退出]西村清志(副董事长,董事)矢崎和洋(监事)筒井诚(董事,经理)
|
筒井诚(经理)矢崎和洋(监事)筒井诚(董事)赤羽诚(副董事长,董事) [新增]西村清志(董事长,董事)
|
3 | 2021-06-29 | 法定代表人变更 |
務台仁志
|
西村清志
|
4 | 2021-01-06 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
章程
|
章程修正案
|
5 | 2021-01-06 | 法定代表人变更 |
浦野一一
|
務台仁志
|
6 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案 |
甄风(副董事长) [退出]浦野一一(董事长) [退出]上原敏典(监事) [退出]西村清志(董事)宇野泰之(董事) [退出]秋叶和武(董事) [退出]筒井诚(董事)筒井诚(总经理)
|
務台仁志(董事长,董事) [新增]西村清志(董事,副董事长)矢崎和洋(监事) [新增]筒井诚(经理,董事)
|
7 | 2021-01-06 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程修正案
|
8 | 2016-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金井孝志,董事、,总经理 [退出]浦野一一,董事长秋叶和武,董事上原敏典,监事太平贵臣,董事 [退出]竹村清明,副董事长 [退出]
|
浦野一一,董事长秋叶和武,董事上原敏典,监事西村清志,董事、,总经理 [新增]宇野泰之,董事 [新增]甄风,副董事长 [新增]
|
9 | 2016-06-21 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
10 | 2016-06-21 | 股东备案 |
金井孝志,董事、,总经理; [退出]浦野一一,董事长;秋叶和武,董事;上原敏典,监事;太平贵臣,董事; [退出]竹村清明,副董事长 [退出]
|
浦野一一,董事长;秋叶和武,董事;上原敏典,监事;西村清志,董事、,总经理; [新增]宇野泰之,董事; [新增]甄风,副董事长 [新增]
|