序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张家诚 | 85% | 2.55万人民币 |
2 | 杨健 | 5% | 0.15万人民币 |
3 | 何桂珍 | 5% | 0.15万人民币 |
4 | 欧阳安 | 5% | 0.15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨健
|
|
2 |
张家诚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-11 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2009-07-23至2019-07-23
|
永续经营
|
2 | 2019-07-11 | 章程备案 |
|
2019-07-10
|
3 | 2019-07-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2009-07-23,2019-07-23,10
|
2009-07-23,,
|
4 | 2019-07-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区民治街道梅龙路东泉大厦4楼B单元(办公场所)
|
深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区44栋B201
|
5 | 2017-12-28 | 统一社会信用代码 |
|
*****7
|
6 | 2017-12-28 | 其他事项备案 |
|
*****7
|
7 | 2013-07-08 | 其他事项备案 |
|
|
8 | 2012-05-15 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2012-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2012-05-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|