序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王莹明 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 宗红平 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王莹明
|
|
2 |
彭清华
|
|
3 |
宗红平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
彭清华 180.0(万元)60.00%宗红平 120.0(万元)40.00%
|
王莹明 180.0(万元)60.00%宗红平 120.0(万元)40.00%
|
2 | 2021-04-29 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-04-24
|
2021-04-12
|
3 | 2021-04-29 | 章程 |
|
|
4 | 2021-04-29 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2020-06-30 | 地址 |
深圳市南山区南山街道荔湾社区前海路0389号雷圳海景花园3栋1单元27A
|
深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮湾大道2076号高科集团大楼619
|
6 | 2020-06-30 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-01-15
|
2020-04-24
|
7 | 2020-06-30 | 章程修正案 |
|
|
8 | 2019-12-05 | 总经理 |
彭清华(总经理) [退出]
|
王莹明(总经理) [新增]
|
9 | 2019-12-05 | 成员 |
彭清华
|
王莹明
|
10 | 2019-12-05 | 成员 |
彭清华(总经理)
|
王莹明(总经理)
|