序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-07-07
|
2029-07-07
|
2 | 2017-01-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
11
|
无
|
3 | 2017-01-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
崔海燕
|
肖文涛
|
4 | 2015-05-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
无
|
2020-07-08
|
5 | 2015-05-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
|
2020-07-08
|
6 | 2010-07-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-07-07
|
2011-07-13
|
7 | 2009-07-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
06 19 2008 12:00AM
|
07 8 2009 12:00AM
|
8 | 2009-07-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
06 18 2009 12:00AM
|
07 7 2010 12:00AM
|
9 | 2008-06-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
04 12 1999 12:00AM
|
06 19 2008 12:00AM
|
10 | 2008-06-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
01 1 1900 12:00AM
|
06 18 2009 12:00AM
|