序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-26 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
华开武
|
武怡康
|
2 | 2020-06-23 | 地址 |
深圳市南山区桃源街道西丽民企科技园三栋二楼
|
深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3103房
|
3 | 2020-06-23 | 升级换照 |
|
|
4 | 2018-08-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区前海路鸿海大厦202、203室
|
深圳市南山区桃源街道西丽民企科技园三栋二楼
|
5 | 2017-05-18 | 统一社会信用代码 |
|
*****2
|
6 | 2017-05-18 | 其他事项备案 |
|
*****2
|
7 | 2017-05-18 | 一照一码换照 |
|
|