序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-22 | 隶属企业信息信息 |
李仲杰
|
杨瑞红
|
2 | 2020-06-22 | 隶属企业信息信息 |
天虹商场股份有限公司
|
天虹数科商业股份有限公司
|
3 | 2020-06-22 | 名称 |
天虹商场股份有限公司东门天虹商场
|
天虹数科商业股份有限公司东门天虹商场
|
4 | 2020-06-22 | 指定联系人 |
李仲杰
|
杨瑞红
|
5 | 2020-02-26 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
王卫平
|
高琳
|
6 | 2020-02-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
7 | 2018-09-04 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
朱颖
|
王卫平
|
8 | 2018-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:朱颖;
|
法定代表人:王卫平;
|
9 | 2017-08-16 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
王晓燕
|
朱颖
|
10 | 2017-08-16 | 指定联系人 |
王晓燕
|
朱颖
|