序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张岩 | 60% | 60万人民币 |
2 | 宋国理 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张岩
|
|
2 |
宋国理
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-09 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2010-01-25至2020-01-25
|
永续经营
|
2 | 2020-06-09 | 章程或章程修正案通过日期 |
2013-08-09
|
2020-01-15
|
3 | 2020-06-09 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2010-01-25,2020-01-25,10
|
2010-01-25,,
|
4 | 2020-06-09 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2017-09-08 | 统一社会信用代码 |
|
*****8
|
6 | 2017-09-08 | 其他事项备案 |
|
*****8
|
7 | 2013-08-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
8 | 2013-08-14 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2013-08-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区深南中路2018号兴华大厦东栋十层1041室
|
深圳市南山区南山大道第四工业区2栋六楼603室
|
10 | 2011-12-02 | 股权 |
栾伟洁(监事), [退出]张岩(执行董事),张岩(总经理)
|
张岩(执行董事),宋国理(监事), [新增]张岩(总经理)
|