序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春林 | 51% | 510万人民币 |
2 | 黄章荣 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春林
|
|
2 |
黄章荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 一般经营项目 |
投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)、企业管理咨询(不含人才中介服务),市场营销策划,金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营),经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营),化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、黄金制品、白银制品、钯金制品、贵金属制品、有色金属制品、初级农产品、矿产品(不含煤炭)的批****、零售;供应链管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);生物科学技术的研****。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);企业管理咨询(不含人才中介服务);市场营销策划;经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、初级农产品、矿产品(不含煤炭)的批****、零售;供应链管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);生物科学技术的研****。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
2 | 2020-01-08 |
投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)、企业管理咨询(不含人才中介服务),市场营销策划,金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营),经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营),化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、黄金制品、白银制品、钯金制品、贵金属制品、有色金属制品、初级农产品、矿产品(不含煤炭)的批****、零售;供应链管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);生物科学技术的研****。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);企业管理咨询(不含人才中介服务);市场营销策划;经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、初级农产品、矿产品(不含煤炭)的批****、零售;供应链管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);生物科学技术的研****。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|
3 | 2020-01-08 | 章程备案 |
2018-06-01
|
2020-01-06
|
4 | 2020-01-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
深圳兴中泰投资管理有限公司
|
深圳兴中泰实业有限公司
|
5 | 2018-06-25 | 指定联系人 |
黄玉珍(总经理),袁兴辉(监事),黄玉珍(执行董事)
|
黄章荣(监事),李春林(总经理),李春林(执行董事)
|
6 | 2018-06-25 | 监事信息 |
袁兴辉(监事) [退出]
|
黄章荣(监事) [新增]
|
7 | 2018-06-25 | 董事长或执行董事成员 |
黄玉珍(执行董事) [退出]
|
李春林(执行董事) [新增]
|
8 | 2018-06-25 | 指定联系人 |
黄玉珍
|
李春林
|
9 | 2018-06-25 | 指定联系人 |
深圳市卡诺投资咨询有限公司 50.0(万元)100.00%
|
李春林 510.0(万元)51.00% 黄章荣 490.0(万元)49.00%
|
10 | 2018-06-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50人民币
|
1000人民币( + 1900% )
|