序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市慕华投资有限公司 | 75% | 750万人民币 |
2 | 麦原达 | 24% | 240.0万人民币 |
3 | 刘焰荣 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘焰荣
|
|
2 |
麦原达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-16 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘焰荣 10.0(万元)1.00%深圳市慕华投资有限公司 990.0(万元)99.00%
|
刘焰荣 10.0(万元)1.00%深圳市慕华投资有限公司 750.0(万元)75.00%麦原达 240.0(万元)24.00%
|
2 | 2021-03-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-07-06
|
2021-01-15
|
3 | 2020-07-08 | 许可信息 |
麦原达
|
刘焰荣
|
4 | 2020-07-08 | 许可信息 |
麦原达(总经理),周运晓(监事),麦原达(执行董事)
|
刘焰荣(总经理),刘焰荣(执行董事),麦原达(监事)
|
5 | 2020-07-08 | 许可信息 |
麦原达 990.0(万元)99.00% 麦灵印 10.0(万元)1.00%
|
刘焰荣 10.0(万元)1.00% 深圳市慕华投资有限公司 990.0(万元)99.00%
|
6 | 2020-07-08 | 成员 |
麦原达(总经理),周运晓(监事),麦原达(执行董事)
|
刘焰荣(总经理),刘焰荣(执行董事),麦原达(监事)
|
7 | 2020-07-08 | 升级换照 |
*****D
|
*****D
|
8 | 2020-07-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-10-25
|
2020-07-06
|
9 | 2020-07-08 | 董事长或执行董事成员 |
麦原达(总经理),周运晓(监事), [退出]麦原达(执行董事)
|
刘焰荣(总经理), [新增]刘焰荣(执行董事), [新增]麦原达(监事)
|
10 | 2020-07-08 | 监事信息 |
麦原达(总经理),周运晓(监事), [退出]麦原达(执行董事)
|
刘焰荣(总经理), [新增]刘焰荣(执行董事), [新增]麦原达(监事)
|