序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖海金 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 谢玉泉 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢玉泉
|
|
2 |
戴兴来
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-28 | 成员 |
薛玉麟(总经理),薛玉麟(执行董事)
|
谢玉泉(执行董事),谢玉泉(总经理)
|
2 | 2021-09-28 | 董事长或执行董事成员 |
薛玉麟(总经理), [退出]薛玉麟(执行董事) [退出]
|
谢玉泉(执行董事), [新增]谢玉泉(总经理) [新增]
|
3 | 2021-09-28 | 总经理 |
薛玉麟(总经理), [退出]薛玉麟(执行董事) [退出]
|
谢玉泉(执行董事), [新增]谢玉泉(总经理) [新增]
|
4 | 2021-09-28 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2021-09-28 | 股权和公证书 |
|
|
6 | 2021-09-28 | 指定联系人 |
薛玉麟
|
谢玉泉
|
7 | 2021-09-28 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
薛玉麟 50.0(万元)50.00%廖海金 50.0(万元)50.00%
|
廖海金 50.0(万元)50.00%谢玉泉 50.0(万元)50.00%
|
8 | 2021-09-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-03-25
|
2021-09-26
|
9 | 2021-09-28 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
薛玉麟
|
谢玉泉
|
10 | 2021-04-01 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
戴兴来 50.0(万元)50.00%薛玉麟 25.0(万元)25.00%廖海金 25.0(万元)25.00%
|
薛玉麟 50.0(万元)50.00%廖海金 50.0(万元)50.00%
|