序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朋月红 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朋淑文
|
|
2 |
朋月红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 地址 |
深圳市宝安区沙井街道上星村咸夫一巷四号201室
|
深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下大道8号凯悦大厦1217
|
2 | 2020-05-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2020-05-15
|
3 | 2020-05-20 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2020-05-20 | 升级换照 |
|
|
5 | 2017-02-09 | 成员 |
朋月红
|
朋淑文
|
6 | 2017-02-09 | 成员 |
李洪(监事),朋月红(总经理),朋月红(执行董事)
|
朋月红(监事),朋淑文(总经理),朋淑文(执行董事)
|
7 | 2017-02-09 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
朋月红
|
朋淑文
|
8 | 2017-02-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
监事:李洪;总经理:朋月红;董事长:朋月红;法定代表人:朋月红;
|
法定代表人:朋淑文;总经理:朋淑文;董事长:朋淑文;监事:朋月红;
|
9 | 2017-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:朋月红 [退出]监事:李洪 [退出]总经理:朋月红 [退出]
|
总经理:朋淑文 [新增]执行董事:朋淑文 [新增]监事:朋月红 [新增]
|
10 | 2017-02-09 | 监事信息 |
李洪(监事) [退出]
|
朋月红(监事) [新增]
|