序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白彩娣 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 杨焕数 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白彩娣
|
|
2 |
杨焕数
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区新安街道上合社区32区上川村五片64号507
|
深圳市龙岗区园山街道大康社区万凤路55号201室
|
2 | 2020-01-10 | 章程备案 |
2018-07-11
|
2020-01-03
|
3 | 2018-07-13 | 其他事项备案 |
工商联络员:杨力;
|
工商联络员:白彩娣;
|
4 | 2018-07-13 | 指定联系人 |
杨力
|
白彩娣
|
5 | 2018-07-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山第二工业区第24栋一层四楼405
|
深圳市宝安区新安街道上合社区32区上川村五片64号507
|
6 | 2018-07-13 | 章程备案 |
2018-05-17
|
2018-07-11
|
7 | 2018-05-21 | 其他事项备案 |
工商联络员:杨焕数;
|
工商联络员:杨力;
|
8 | 2018-05-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区7栋201室
|
深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山第二工业区第24栋一层四楼405
|
9 | 2018-05-21 | 指定联系人 |
杨焕数
|
杨力
|
10 | 2018-05-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2018-05-17
|