序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄晓斌 | 82% | 410万人民币 |
2 | 秦承香 | 10% | 50万人民币 |
3 | 黄小银 | 8% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄小银
|
|
2 |
秦承香
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市宇环国际物流有限公司广州分公司
|
黄小银 | 2019-06-11 |
2 |
深圳市宇环国际物流有限公司坂田分公司
|
何丹 | 2019-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 成员 |
何丹(总经理),陈迪(监事),何丹(执行董事)
|
黄小银(执行董事),秦承香(监事),黄小银(总经理)
|
2 | 2022-01-10 | 指定联系人 |
刘惠
|
黄小银
|
3 | 2022-01-10 | 总经理 |
何丹(总经理), [退出]陈迪(监事), [退出]何丹(执行董事) [退出]
|
黄小银(执行董事), [新增]秦承香(监事), [新增]黄小银(总经理) [新增]
|
4 | 2022-01-10 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄晓斌 350.0(万元)70.00%何丹 150.0(万元)30.00%
|
黄晓斌 410.0(万元)82.00%秦承香 50.0(万元)10.00%黄小银 40.0(万元)8.00%
|
5 | 2022-01-10 | 监事信息 |
何丹(总经理), [退出]陈迪(监事), [退出]何丹(执行董事) [退出]
|
黄小银(执行董事), [新增]秦承香(监事), [新增]黄小银(总经理) [新增]
|
6 | 2022-01-10 | 董事长或执行董事成员 |
何丹(总经理), [退出]陈迪(监事), [退出]何丹(执行董事) [退出]
|
黄小银(执行董事), [新增]秦承香(监事), [新增]黄小银(总经理) [新增]
|
7 | 2022-01-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-12-16
|
2022-01-05
|
8 | 2022-01-10 | 章程 |
|
|
9 | 2022-01-10 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
何丹
|
黄小银
|
10 | 2022-01-10 | 股权和公证书 |
|
|