序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄建军 | 70% | 35万人民币 |
2 | 储海辉 | 20% | 10万人民币 |
3 | 闫艳秋 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄建军
|
|
2 |
储海辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-21 | 地址 |
深圳市龙华区观澜街道福前路10号店铺
|
深圳市龙华区福城街道福民社区福前路80号80号-10
|
2 | 2020-09-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-09-07
|
2020-09-18
|
3 | 2020-09-21 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2020-09-21 | 升级换照 |
*****T
|
*****T
|
5 | 2017-09-08 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄正宏 5.0(万元)10.00%黄建军 35.0(万元)70.00%储海辉 5.0(万元)10.00%何李生 5.0(万元)10.00%
|
黄建军 35.0(万元)70.00%闫艳秋 5.0(万元)10.00%储海辉 10.0(万元)20.00%
|
6 | 2017-09-08 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黄正宏
|
黄建军
|
7 | 2017-09-08 | 成员 |
黄正宏
|
黄建军
|
8 | 2017-09-08 | 成员 |
黄正宏5.0(万元)10.00%黄建军35.0(万元)70.00%储海辉5.0(万元)10.00%何李生5.0(万元)10.00%
|
黄建军35.0(万元)70.00%闫艳秋5.0(万元)10.00%储海辉10.0(万元)20.00%
|
9 | 2017-09-08 | 成员 |
黄正宏(执行董事),罗清秀(监事),黄正宏(总经理)
|
储海辉(监事),黄建军(总经理),黄建军(执行董事)
|
10 | 2017-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:黄正宏、出资额:5.000000、出资比例:10.000000; [退出]股东名称:何李生、出资额:5.000000、出资比例:10.000000; [退出]股东名称:储海辉、出资额:5.000000、出资比例:10.000000;股东名称:黄建军、出资额:35.000000、出资比例:70.000000;
|
股东名称:黄建军、出资额:35.000000、出资比例:70.000000;股东名称:储海辉、出资额:10.000000( + 100% )、出资比例:20.000000;股东名称:闫艳秋、出资额:5.000000、出资比例:10.000000; [新增]
|