序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林丽娟 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 林章 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林丽娟
|
|
2 |
林章
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 监事信息 |
黎黎(监事), [退出]尹吉峰(总经理), [退出]尹吉峰(执行董事) [退出]
|
林章(监事), [新增]林丽娟(总经理), [新增]林丽娟(执行董事) [新增]
|
2 | 2022-05-05 | 董事长或执行董事成员 |
黎黎(监事), [退出]尹吉峰(总经理), [退出]尹吉峰(执行董事) [退出]
|
林章(监事), [新增]林丽娟(总经理), [新增]林丽娟(执行董事) [新增]
|
3 | 2022-05-05 | 股权和公证书 |
|
|
4 | 2022-05-05 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2022-05-05 | 总经理 |
黎黎(监事), [退出]尹吉峰(总经理), [退出]尹吉峰(执行董事) [退出]
|
林章(监事), [新增]林丽娟(总经理), [新增]林丽娟(执行董事) [新增]
|
6 | 2022-05-05 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2013-05-10,2023-05-10,10
|
2013-05-10,,
|
7 | 2022-05-05 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-10-28
|
2022-04-28
|
8 | 2022-05-05 | 指定联系人 |
尹吉峰
|
林丽娟
|
9 | 2022-05-05 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2013-05-10至2023-05-10
|
永续经营
|
10 | 2022-05-05 | 成员 |
黎黎(监事),尹吉峰(总经理),尹吉峰(执行董事)
|
林章(监事),林丽娟(总经理),林丽娟(执行董事)
|