序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄金兰 | 50% | 5万人民币 |
2 | 黄金苑 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄金苑
|
|
2 |
黄金兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨爱明
|
许旭明
|
2 | 2019-04-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称,出资额,出资比例(%)杨爱明,100,100
|
名称,出资额,出资比例(%)许旭明,100,100
|
3 | 2019-04-15 | 指定联系人 |
杨爱明
|
许旭明
|
4 | 2019-04-15 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2019-04-03
|
5 | 2019-04-15 | 总经理 |
杨爱明(总经理) [退出]
|
许旭明(总经理) [新增]
|
6 | 2019-04-15 | 董事长或执行董事成员 |
杨爱明(执行董事) [退出]
|
许旭明(执行董事) [新增]
|
7 | 2017-08-02 | 一照一码换照 |
|
*****A
|
8 | 2017-03-27 | 一照一码升级 |
|
*****9
|
9 | 2017-03-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙岗区布吉街道布沙路茂业书画交易广场713A(办公住所)
|
深圳市龙华新区龙华街道清湖社区宝湖新村C栋3单元703
|
10 | 2017-03-27 | 统一社会信用代码 |
|
*****9
|