序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉田 | 99% | 396.0万人民币 |
2 | 刘冬艳 | 1% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉田
|
|
2 |
朱银侠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-15 | 经营期限 |
自2009-11-03至2019-11-03
|
永续经营
|
2 | 2019-08-15 | 统一社会信用代码 |
|
*****3X1
|
3 | 2019-08-15 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2009-11-03至2019-11-03
|
永续经营
|
4 | 2019-08-15 | 升级换照 |
|
*****3X1
|
5 | 2019-08-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市坪山新区坪山坪环社区卓屋路段之119号第13栋
|
深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区同裕路179号101
|
6 | 2019-08-15 | 其他事项备案 |
|
*****3X1
|
7 | 2019-08-15 |
|
*****3X1
|
|
8 | 2019-08-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2009-11-03,2019-11-03,10
|
2009-11-03,,
|
9 | 2019-08-15 | 章程备案 |
2013-05-28
|
2019-08-14
|
10 | 2013-07-09 | 其他事项备案 |
|
|