序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘爱华 | 70% | 3500万人民币 |
2 | 杨晓敏 | 15% | 750万人民币 |
3 | 赵芙蓉 | 7.5% | 375万人民币 |
4 | 罗德顺 | 7.5% | 375万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-22 | 一照一码换照 |
|
*****3
|
2 | 2017-12-22 | 统一社会信用代码 |
|
*****3
|
3 | 2017-12-22 | 其他事项备案 |
|
*****3
|
4 | 2017-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
李明睿
|
5 | 2017-12-21 | 其他事项备案 |
|
*****3
|
6 | 2017-12-21 | 董事长或执行董事成员 |
|
李明睿(执行董事) [新增]
|
7 | 2017-05-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
2017-05-11
|
8 | 2017-05-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
肖振兴
|
9 | 2017-05-16 | 董事长或执行董事成员 |
|
肖振兴(执行董事) [新增]
|
10 | 2017-05-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
深圳市龙华区福城街道观澜大道113号富本大厦620
|