序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春航 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 戴琳玲 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐保连
|
|
2 |
戴琳玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 成员 |
刘丽(总经理),刘丽(执行董事)
|
徐保连(总经理),徐保连(执行董事)
|
2 | 2021-07-22 | 董事长或执行董事成员 |
刘丽(总经理), [退出]刘丽(执行董事) [退出]
|
徐保连(总经理), [新增]徐保连(执行董事) [新增]
|
3 | 2021-07-22 | 总经理 |
刘丽(总经理), [退出]刘丽(执行董事) [退出]
|
徐保连(总经理), [新增]徐保连(执行董事) [新增]
|
4 | 2021-07-22 | 指定联系人 |
null
|
徐保连
|
5 | 2021-07-22 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-09-07
|
2021-07-22
|
6 | 2021-07-22 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
刘丽
|
徐保连
|
7 | 2020-09-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-09-13至2021-09-13
|
永续经营
|
8 | 2020-09-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2011-09-13,2021-09-13,10
|
2011-09-13,,
|
9 | 2020-09-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-04-22
|
2020-09-07
|
10 | 2020-09-10 | 章程修正案 |
|
|