序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何智勇 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 何结莲 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何结莲
|
|
2 |
何智勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市汇纳投资有限公司龙岗分公司
|
何结萍 | 2019-10-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 董事长或执行董事成员 |
何结莲(总经理), [退出]何结莲(执行董事) [退出]
|
黄炎兴(总经理), [新增]黄炎兴(执行董事) [新增]
|
2 | 2022-08-02 | 总经理 |
何结莲(总经理), [退出]何结莲(执行董事) [退出]
|
黄炎兴(总经理), [新增]黄炎兴(执行董事) [新增]
|
3 | 2022-08-02 | 成员 |
何结莲(总经理),何结莲(执行董事)
|
黄炎兴(总经理),黄炎兴(执行董事)
|
4 | 2022-08-02 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
何结莲
|
黄炎兴
|
5 | 2022-08-02 | 升级换照 |
*****7
|
*****7
|
6 | 2017-06-07 | 统一社会信用代码 |
|
*****7
|
7 | 2017-06-07 | 其他事项备案 |
|
*****7
|
8 | 2017-06-07 | 一照一码换照 |
|
|
9 | 2013-05-14 | 其他事项备案 |
|
|