序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张卫中 | 90% | 900万人民币 |
2 | 深圳鹏宸二手车经销有限公司 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑进舵
|
|
2 |
赵业丰
|
|
3 |
郭健玲
|
|
4 |
巫月灵
|
|
5 |
张卫中
|
|
6 |
杨毅炜
|
|
7 |
陈广
|
|
8 |
何毅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市路创网络科技股份有限公司龙岗分公司
|
郑进舵 | 2016-01-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-11 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-06-27
|
2 | 2016-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:张卫中董事:赵业丰董事长:郑进舵董事:巫月灵监事:何毅监事:陈广董事:郭健玲总经理:郑进舵监事:杨毅炜
|
监事:杨毅炜监事:陈广董事:郭健玲董事长:郑进舵副董事长:赵业丰总经理:郑进舵董事:巫月灵董事:张卫中监事:何毅
|
3 | 2016-08-16 | 董事长或执行董事成员 |
郑进舵(董事长)
|
郑进舵(董事长)
|
4 | 2016-08-16 | 董事成员 |
郑进舵(董事长)郭健玲(董事)何毅(监事)张卫中(董事)赵业丰(董事)杨毅炜(监事)陈广(监事)郑进舵(总经理)巫月灵(董事)
|
郑进舵(总经理)杨毅炜(监事)陈广(监事)张卫中(董事)何毅(监事)郭健玲(董事)赵业丰(副董事长)巫月灵(董事)郑进舵(董事长)
|
5 | 2016-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:郑进舵董事:赵业丰监事:陈广监事:何毅董事:巫月灵董事:张卫中董事长:郑进舵董事:陈建成 [退出]监事:杨毅炜
|
监事:何毅总经理:郑进舵监事:陈广监事:杨毅炜董事:巫月灵董事:张卫中董事长:郑进舵董事:郭健玲 [新增]董事:赵业丰
|
6 | 2016-08-12 | 董事长或执行董事成员 |
郑进舵(董事长)
|
郑进舵(董事长)
|
7 | 2016-08-12 | 董事成员 |
陈建成(董事) [退出]杨毅炜(监事)赵业丰(董事)郑进舵(总经理)何毅(监事)陈广(监事)郑进舵(董事长)张卫中(董事)巫月灵(董事)
|
郑进舵(董事长)郭健玲(董事) [新增]何毅(监事)张卫中(董事)赵业丰(董事)杨毅炜(监事)陈广(监事)郑进舵(总经理)巫月灵(董事)
|
8 | 2016-03-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
从2006-06-04至2016-06-04
|
永续经营
|
9 | 2016-03-28 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|