序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市金信安水务集团有限公司 | 56.04396% | 2550万人民币 |
2 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 34.06594% | 1550万人民币 |
3 | 深圳市大工业区(深圳出口加工区)开****管理集团有限公司 | 9.89011% | 450万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李中
|
|
2 |
王小沁
|
|
3 |
黄凌军
|
|
4 |
王健
|
|
5 |
祝文斌
|
|
6 |
张景霞
|
|
7 |
周伟
|
|
8 |
王春雷
|
|
9 |
李慧华
|
|
10 |
刘畅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-01 | 成员 |
张景霞(董事),刘赛芬(监事),王健(监事),邓蓓(董事),陈明亮(监事),何平(董事),肖毅(董事),徐林(董事),邵娟(监事),文亮(董事),曲扬(监事)
|
王健(董事),周伟(董事),刘畅(监事),王小沁(董事),张景霞(董事),苏沛(职工监事),曲扬(监事),黄凌军(董事),李慧华(监事会主席),李冲(职工监事),祝文斌(董事)
|
2 | 2022-03-01 | 监事信息 |
张景霞(董事),刘赛芬(监事), [退出]王健(监事),邓蓓(董事), [退出]陈明亮(监事), [退出]何平(董事), [退出]肖毅(董事), [退出]徐林(董事), [退出]邵娟(监事), [退出]文亮(董事), [退出]曲扬(监事)
|
王健(董事),周伟(董事), [新增]刘畅(监事), [新增]王小沁(董事), [新增]张景霞(董事),苏沛(职工监事), [新增]曲扬(监事),黄凌军(董事), [新增]李慧华(监事会主席), [新增]李冲(职工监事), [新增]祝文斌(董事) [新增]
|
3 | 2022-03-01 | 其他董事信息 |
张景霞(董事),刘赛芬(监事), [退出]王健(监事),邓蓓(董事), [退出]陈明亮(监事), [退出]何平(董事), [退出]肖毅(董事), [退出]徐林(董事), [退出]邵娟(监事), [退出]文亮(董事), [退出]曲扬(监事)
|
王健(董事),周伟(董事), [新增]刘畅(监事), [新增]王小沁(董事), [新增]张景霞(董事),苏沛(职工监事), [新增]曲扬(监事),黄凌军(董事), [新增]李慧华(监事会主席), [新增]李冲(职工监事), [新增]祝文斌(董事) [新增]
|
4 | 2019-12-26 | 升级换照 |
|
|
5 | 2019-12-26 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2019-12-26 | 章程备案 |
2013-03-06
|
2019-04-25
|
7 | 2019-12-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市坪山新区坑梓街道三角楼水务路一号
|
深圳市坪山区龙田街道老坑社区水务路1号
|
8 | 2019-01-25 | 成员 |
李中
|
李中
|
9 | 2019-01-25 | 成员 |
李中(董事长)
|
李中(董事长)
|
10 | 2019-01-25 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李中
|
李中
|