序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中航国际控股有限公司 | 100% | 12000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李林宏
|
|
2 |
张立伟
|
|
3 |
徐国生
|
|
4 |
王宝瑛
|
|
5 |
章松新
|
|
6 |
胡敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳航空标准件有限公司沙井分厂
|
杨文才 | 2007-01-16 |
2 |
深圳航空标准件有限公司武汉经营部
|
李启松 | 1998-09-14 |
3 |
深圳航空标准件有限公司高强度螺栓厂
|
邹瑞琪 | 1994-03-14 |
4 |
深圳航空标准件有限公司南京经营部
|
郑玉梅 | 1993-12-30 |
5 |
深圳航空标准件有限公司广州经营部
|
任允超 | 1993-08-27 |
6 |
深圳航空标准件有限公司西安经营部
|
张金荣 | 1993-08-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 成员 |
李林宏(董事长),徐国生(董事),郑春阳(监事),徐国生(总经理),肖章林(董事),章松新(董事),张立伟(董事)
|
胡敏(监事),徐国生(总经理),张立伟(董事),章松新(董事),徐国生(董事),王宝瑛(董事),李林宏(董事长)
|
2 | 2022-04-08 | 总经理 |
肖章林(董事), [退出]章松新(董事),张立伟(董事),李林宏(董事长),徐国生(董事),郑春阳(监事), [退出]徐国生(总经理)
|
张立伟(董事),章松新(董事),徐国生(董事),王宝瑛(董事), [新增]李林宏(董事长),胡敏(监事), [新增]徐国生(总经理)
|
3 | 2022-04-08 | 监事信息 |
肖章林(董事), [退出]章松新(董事),张立伟(董事),李林宏(董事长),徐国生(董事),郑春阳(监事), [退出]徐国生(总经理)
|
张立伟(董事),章松新(董事),徐国生(董事),王宝瑛(董事), [新增]李林宏(董事长),胡敏(监事), [新增]徐国生(总经理)
|
4 | 2022-04-08 | 其他董事信息 |
肖章林(董事), [退出]章松新(董事),张立伟(董事),李林宏(董事长),徐国生(董事),郑春阳(监事), [退出]徐国生(总经理)
|
张立伟(董事),章松新(董事),徐国生(董事),王宝瑛(董事), [新增]李林宏(董事长),胡敏(监事), [新增]徐国生(总经理)
|
5 | 2022-01-04 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-10-31
|
2021-12-20
|
6 | 2022-01-04 | 章程 |
|
|
7 | 2021-06-17 | 成员 |
徐国生(董事),章松新(董事),王波(董事),肖章林(董事)
|
徐国生(董事),张立伟(董事),肖章林(董事),章松新(董事)
|
8 | 2021-06-17 | 其他董事信息 |
徐国生(董事),章松新(董事),王波(董事), [退出]肖章林(董事)
|
徐国生(董事),张立伟(董事), [新增]肖章林(董事),章松新(董事)
|
9 | 2021-06-17 | 章程 |
|
|
10 | 2021-06-17 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-10-31
|
2020-10-31
|