序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 招商局资本投资有限责任公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张日忠
|
|
2 |
洪小源
|
|
3 |
PENG, VINCENT SHEN
|
|
4 |
MEI MING ZHI
|
|
5 |
诸葛文静
|
|
6 |
李引泉
|
|
7 |
周星
|
|
8 |
陈茜
|
|
9 |
于伟华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2012-06-20至2032-06-20
|
自2012-06-20至2042-06-20
|
2 | 2021-09-10 | 成员 |
李引泉(董事),张健(副董事长),张日忠(董事),徐鑫(监事)
|
陈茜(监事),PENG,VINCENTSHEN(副董事长),张日忠(董事),于伟华(监事),李引泉(董事),诸葛文静(董事),MEIMINGZHI(董事),周星(董事)
|
3 | 2021-09-10 | 其他董事信息 |
李引泉(董事),张健(副董事长), [退出]张日忠(董事),徐鑫(监事) [退出]
|
陈茜(监事), [新增]PENG, VINCENT SHEN(副董事长), [新增]张日忠(董事),于伟华(监事), [新增]李引泉(董事),诸葛文静(董事), [新增]MEI MING ZHI(董事), [新增]周星(董事) [新增]
|
4 | 2021-09-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-03-01
|
2021-08-18
|
5 | 2021-09-10 | 监事信息 |
李引泉(董事),张健(副董事长), [退出]张日忠(董事),徐鑫(监事) [退出]
|
陈茜(监事), [新增]PENG, VINCENT SHEN(副董事长), [新增]张日忠(董事),于伟华(监事), [新增]李引泉(董事),诸葛文静(董事), [新增]MEI MING ZHI(董事), [新增]周星(董事) [新增]
|
6 | 2021-09-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2012-06-20,2032-06-20,20
|
2012-06-20,2042-06-20,
|
7 | 2020-03-02 | 指定联系人 |
周松(董事长)
|
洪小源(董事长)
|
8 | 2020-03-02 | 指定联系人 |
黄达
|
黄达
|
9 | 2020-03-02 | 成员 |
周松(董事长)
|
洪小源(董事长)
|
10 | 2020-03-02 | 其他事项备案 |
|
|