序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐继彬 | 37.88518% | 1168.0万人民币 |
2 | 袁晔 | 19.31885% | 595.6万人民币 |
3 | 深圳市纳凯投资合伙企业(有限合伙) | 12.97438% | 400.0万人民币 |
4 | 深圳福凯投资合伙企业(有限合伙) | 9.27668% | 286.0万人民币 |
5 | 深圳福凯实业合伙企业(有限合伙) | 7.08401% | 218.4万人民币 |
6 | 深圳市福凯锐投资合伙企业(有限合伙) | 6.48719% | 200.0万人民币 |
7 | 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.17905% | 190.5万人民币 |
8 | 杨春 | 0.79468% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐继彬
|
|
2 |
杨春
|
|
3 |
袁晔
|
|
4 |
骆少卿
|
|
5 |
李金明
|
|
6 |
雷鸣
|
|
7 |
张敏
|
|
8 |
杨双喜
|
|
9 |
操灵芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-14 | 成员 |
袁晔(董事),雷鸣(董事),骆少卿(董事),李金明(董事)
|
李金明(董事),袁晔(董事),杨春(董事),骆少卿(董事),雷鸣(董事)
|
2 | 2021-01-14 | 注册资本(万元) |
2438 人民币
|
3083 人民币( + 26.45611% )
|
3 | 2021-01-14 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-07-28
|
2021-01-04
|
4 | 2021-01-14 | 其他董事信息 |
袁晔(董事),雷鸣(董事),骆少卿(董事),李金明(董事)
|
李金明(董事),袁晔(董事),杨春(董事), [新增]骆少卿(董事),雷鸣(董事)
|
5 | 2021-01-14 | 注册资本 |
2438 人民币
|
3083 人民币( + 26.45611% )
|
6 | 2020-10-13 | 指定联系人 |
张敏(监事),杨双喜(监事),贾焕(监事),贺诗兵(董事),叶谋吉(董事),刘庆梓(董事),袁晔(董事)
|
李金明(董事),雷鸣(董事),骆少卿(董事),张敏(监事),杨双喜(监事),袁晔(董事),操灵芝(监事)
|
7 | 2020-10-13 | 成员 |
张敏(监事),杨双喜(监事),贾焕(监事),贺诗兵(董事),叶谋吉(董事),刘庆梓(董事),袁晔(董事)
|
李金明(董事),雷鸣(董事),骆少卿(董事),张敏(监事),杨双喜(监事),袁晔(董事),操灵芝(监事)
|
8 | 2020-10-13 | 指定联系人 |
谢乐萍
|
苏凌丽
|
9 | 2020-10-13 | 其他董事信息 |
张敏(监事),杨双喜(监事),贾焕(监事), [退出]贺诗兵(董事), [退出]叶谋吉(董事), [退出]刘庆梓(董事), [退出]袁晔(董事)
|
李金明(董事), [新增]雷鸣(董事), [新增]骆少卿(董事), [新增]张敏(监事),杨双喜(监事),袁晔(董事),操灵芝(监事) [新增]
|
10 | 2020-10-13 | 监事信息 |
张敏(监事),杨双喜(监事),贾焕(监事), [退出]贺诗兵(董事), [退出]叶谋吉(董事), [退出]刘庆梓(董事), [退出]袁晔(董事)
|
李金明(董事), [新增]雷鸣(董事), [新增]骆少卿(董事), [新增]张敏(监事),杨双喜(监事),袁晔(董事),操灵芝(监事) [新增]
|