序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王力 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韦桂文
|
|
2 |
唐妙清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韦桂文 225.0(万元)45.00%王力 275.0(万元)55.00%
|
王力 500.0(万元)100.00%
|
2 | 2021-11-23 | 章程 |
|
|
3 | 2021-11-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
韦桂文
|
王力
|
4 | 2021-11-23 | 市场主体类型 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-11-23 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-01-07
|
2021-11-15
|
6 | 2021-11-23 | 股权和公证书 |
|
|
7 | 2021-01-12 | 成员 |
周玲(执行董事),周玲(总经理)
|
韦桂文(执行董事),韦桂文(总经理)
|
8 | 2021-01-12 | 董事长或执行董事成员 |
周玲(执行董事), [退出]周玲(总经理) [退出]
|
韦桂文(执行董事), [新增]韦桂文(总经理) [新增]
|
9 | 2021-01-12 | 地址 |
深圳市福田区福田街道宣嘉华庭A栋29F
|
深圳市宝安区新安街道海乐社区甲岸路31号41区8号厂房1312
|
10 | 2021-01-12 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-10-16
|
2021-01-07
|