序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马春荣 | 70% | 350万人民币 |
2 | 蒋仁芝 | 30% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马春荣
|
|
2 |
蒋仁芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 地址 |
深圳市宝安区沙井街道沙四社区帝堂路蓝天科技园3栋三层
|
深圳市宝安区沙井街道沙四社区沙井北环路188号鸿升创业园D栋D3-D4
|
2 | 2020-12-17 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-03-30
|
2020-12-14
|
3 | 2020-12-17 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2020-04-01 | 指定联系人 |
杨碧
|
马春荣
|
5 | 2020-04-01 | 指定联系人 |
高冠军(监事),蒋乡英(执行董事),杨碧(总经理)
|
马春荣(执行董事),马春荣(总经理),蒋仁芝(监事)
|
6 | 2020-04-01 | 指定联系人 |
杨碧 150.0(万元)30.00% 蒋乡英 150.0(万元)30.00% 陈世福 200.0(万元)40.00%
|
马春荣 350.0(万元)70.00% 蒋仁芝 150.0(万元)30.00%
|
7 | 2020-04-01 | 成员 |
高冠军(监事),蒋乡英(执行董事),杨碧(总经理)
|
马春荣(执行董事),马春荣(总经理),蒋仁芝(监事)
|
8 | 2020-04-01 | 指定联系人 |
陈世福
|
杨碧
|
9 | 2020-04-01 | 监事信息 |
高冠军(监事), [退出]蒋乡英(执行董事), [退出]杨碧(总经理) [退出]
|
马春荣(执行董事), [新增]马春荣(总经理), [新增]蒋仁芝(监事) [新增]
|
10 | 2020-04-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-04-03
|
2020-03-30
|