序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王铭原 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王铭原
|
|
2 |
张继英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 成员 |
吴亚明(监事)
|
张继英(监事)
|
2 | 2021-01-25 | 监事信息 |
吴亚明(监事) [退出]
|
张继英(监事) [新增]
|
3 | 2021-01-25 | 市场主体类型 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-01-25 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-09-01
|
2021-01-21
|
5 | 2021-01-25 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王铭原 25.0(万元)50.00%吴亚明 25.0(万元)50.00%
|
王铭原 50.0(万元)100.00%
|
6 | 2021-01-25 | 股权和公证书 |
|
|
7 | 2021-01-25 | 章程 |
|
|
8 | 2020-09-02 | 统一社会信用代码 |
|
*****9
|
9 | 2020-09-02 | 升级换照 |
|
*****9
|
10 | 2020-09-02 | 地址 |
深圳市龙岗区布吉三联村松元头工业区15栋一楼
|
深圳市龙华区观澜街道牛湖社区石二村38号住宅1101
|