序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚冰 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 张华 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张华
|
|
2 |
曾志超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-16 | 成员 |
张华(总经理),张华(执行董事)
|
张华(总经理),张华(执行董事)
|
2 | 2019-01-16 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姚冰 300.0(万元)60.00% 张华 200.0(万元)40.00%
|
姚冰 300.0(万元)60.00% 张华 200.0(万元)40.00%
|
3 | 2019-01-16 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
张华
|
张华
|
4 | 2019-01-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:张华;股东:张华;董事长:张华;总经理:张华;股东:姚冰;
|
总经理:张华;法定代表人:张华;董事长:张华;股东:;股东:;
|
5 | 2019-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:张华执行董事:张华
|
总经理:张华执行董事:张华
|
6 | 2019-01-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:姚冰、出资额:300.000000、出资比例:60.000000;股东名称:张华、出资额:200.000000、出资比例:40.000000;
|
股东名称:姚冰、出资额:300.000000、出资比例:60.000000;股东名称:张华、出资额:200.000000、出资比例:40.000000;
|
7 | 2019-01-16 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-01-07
|
8 | 2017-06-26 | 统一社会信用代码 |
|
*****X
|
9 | 2017-06-26 | 其他事项备案 |
|
*****X
|
10 | 2017-06-26 | 一照一码换照 |
|
|