序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄梦昕 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 马晓玲 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄梦昕
|
|
2 |
马晓玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-01 | 成员 |
陈楷松(监事)
|
马晓玲(监事)
|
2 | 2020-07-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-08-21
|
2020-06-24
|
3 | 2020-07-01 | 章程 |
|
|
4 | 2020-07-01 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2020-07-01 | 监事信息 |
陈楷松(监事) [退出]
|
马晓玲(监事) [新增]
|
6 | 2020-07-01 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈楷松 20.0(万元)20.00% [退出]黄梦昕 80.0(万元)80.00%
|
马晓玲 20.0(万元)20.00% [新增]黄梦昕 80.0(万元)80.00%
|
7 | 2018-08-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙岗区龙岗街道远洋新干线晶钻广场2栋C座1627
|
深圳市龙岗区龙城街道中心城碧湖花园B栋306
|
8 | 2018-08-23 | 章程备案 |
2017-10-16
|
2018-08-21
|
9 | 2017-10-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙岗区龙城街道正中时代广场A座703
|
深圳市龙岗区龙岗街道远洋新干线晶钻广场2栋C座1627
|
10 | 2017-10-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2017-10-16
|