序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李勇林 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 黄惠梅 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李勇林
|
|
2 |
李银珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 董事长或执行董事成员 |
曾伟优(监事), [退出]刘利文(总经理), [退出]温友强(执行董事) [退出]
|
李银珍(监事), [新增]李勇林(执行董事), [新增]李勇林(总经理) [新增]
|
2 | 2022-05-31 | 股权和公证书 |
|
|
3 | 2022-05-31 | 总经理 |
曾伟优(监事), [退出]刘利文(总经理), [退出]温友强(执行董事) [退出]
|
李银珍(监事), [新增]李勇林(执行董事), [新增]李勇林(总经理) [新增]
|
4 | 2022-05-31 | 监事信息 |
曾伟优(监事), [退出]刘利文(总经理), [退出]温友强(执行董事) [退出]
|
李银珍(监事), [新增]李勇林(执行董事), [新增]李勇林(总经理) [新增]
|
5 | 2022-05-31 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-04-02
|
2022-05-20
|
6 | 2022-05-31 | 指定联系人 |
杨小琼
|
李勇林
|
7 | 2022-05-31 | 成员 |
曾伟优(监事),刘利文(总经理),温友强(执行董事)
|
李银珍(监事),李勇林(执行董事),李勇林(总经理)
|
8 | 2022-05-31 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
温友强 250.0(万元)25.00% 钟云龙 100.0(万元)10.00% 曾伟优 100.0(万元)10.00% 刘利文 100.0(万元)10.00% 陈树文 450.0(万元)45.00%
|
李勇林 800.0(万元)80.00% 黄惠梅 200.0(万元)20.00%
|
9 | 2022-05-31 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
温友强
|
李勇林
|
10 | 2020-04-08 | 地址 |
深圳市龙岗区龙岗街道龙园路312-3号五楼501
|
深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2139号201
|