序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱心来 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱心来
|
|
2 |
高新华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市佳略文化传播有限公司图书批****部
|
朱心来 | 2004-04-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-05 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自1999-04-23至2019-04-23
|
永续经营
|
2 | 2019-05-05 | 成员 |
何江波(总经理),吴旭芳(监事)
|
高新华(监事),朱心来(总经理)
|
3 | 2019-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:何江波 [退出]监事:吴旭芳 [退出]
|
监事:高新华 [新增]总经理:朱心来 [新增]
|
4 | 2019-05-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-04-23,2019-04-23,20
|
1999-04-23,,
|
5 | 2019-05-05 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-04-19
|
6 | 2018-09-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区八卦三路521栋5楼东501(仅限办公)
|
深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路33号八卦岭工业区512栋101
|
7 | 2017-10-10 | 统一社会信用代码 |
|
*****7XY
|
8 | 2017-10-10 | 其他事项备案 |
|
*****7XY
|
9 | 2014-07-17 | 成员 |
何江波(总经理),何江波(执行董事),吴旭芳(监事)
|
吴旭芳(监事),何江波(总经理),朱心来(执行董事)
|
10 | 2014-07-17 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵艳娟 20.0(万元)40.00% 何江波 30.0(万元)60.00%
|
朱心来 50.0(万元)100.00%
|