序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 平安城市建设科技(深圳)有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁加元
|
|
2 |
于淼
|
|
3 |
刘震宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 董事长或执行董事成员 |
李长会(监事), [退出]庄晓东(执行董事), [退出]庄晓东(总经理) [退出]
|
于淼(总经理), [新增]刘震宇(监事), [新增]梁加元(执行董事) [新增]
|
2 | 2021-09-23 | 监事信息 |
李长会(监事), [退出]庄晓东(执行董事), [退出]庄晓东(总经理) [退出]
|
于淼(总经理), [新增]刘震宇(监事), [新增]梁加元(执行董事) [新增]
|
3 | 2021-09-23 | 升级换照 |
|
|
4 | 2021-09-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
庄晓东
|
梁加元
|
5 | 2021-09-23 | 总经理 |
李长会(监事), [退出]庄晓东(执行董事), [退出]庄晓东(总经理) [退出]
|
于淼(总经理), [新增]刘震宇(监事), [新增]梁加元(执行董事) [新增]
|
6 | 2019-11-01 | 章程备案 |
2019-08-02
|
2019-10-30
|
7 | 2019-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2019-08-02 | 章程备案 |
|
2019-08-02
|
9 | 2019-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
10 | 2019-08-02 |
项目投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);园区运营管理;为园区提供管理服务;物业管理;交通项目投资;投资咨询(不含限制项目)。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
项目投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);园区运营管理;为园区提供管理服务;物业管理;交通项目投资;投资咨询(不含限制项目), 建筑材料、五金产品、劳保用品、塑胶制品、橡胶制品、家居装饰品、机械设备、日用百货的销售;国内贸易、在网上从事商贸活动、经营进出口业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|