序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李成建 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓生海
|
|
2 |
胡红霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-14 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-12-26
|
2021-01-11
|
2 | 2021-01-14 | 章程 |
|
|
3 | 2021-01-14 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡红霞 500.0(万元)100.00%
|
李成建 500.0(万元)100.00%
|
4 | 2021-01-14 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2020-08-11 | 成员 |
胡红霞
|
邓生海
|
6 | 2020-08-11 | 成员 |
胡红霞(执行董事),李冰峰(监事),胡红霞(总经理)
|
邓生海(总经理),邓生海(执行董事),胡红霞(监事)
|
7 | 2020-08-11 | 董事长或执行董事成员 |
胡红霞(执行董事),李冰峰(监事), [退出]胡红霞(总经理)
|
邓生海(总经理), [新增]邓生海(执行董事), [新增]胡红霞(监事)
|
8 | 2020-08-11 | 升级换照 |
|
|
9 | 2020-08-11 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
胡红霞 [退出]
|
邓生海 [新增]
|
10 | 2020-08-11 | 总经理 |
胡红霞(执行董事),李冰峰(监事), [退出]胡红霞(总经理)
|
邓生海(总经理), [新增]邓生海(执行董事), [新增]胡红霞(监事)
|