序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 现代教育资讯科技有限公司 | 100% | 1700.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄旌
|
|
2 |
黄庆凯
|
|
3 |
饶町珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2001-07-09至2021-07-09
|
永续经营
|
2 | 2021-06-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
3 | 2021-06-08 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2001-07-09,2021-07-09,20
|
2001-07-09,,
|
4 | 2021-04-23 | 统一社会信用代码 |
|
*****0
|
5 | 2021-04-23 | 升级换照 |
|
|
6 | 2021-04-23 | 一照一码升级 |
|
*****0
|
7 | 2021-04-23 | 补照 |
|
|
8 | 2021-04-23 | 副本数 |
1
|
2
|
9 | 2018-09-04 | 成员 |
黄旌(董事长)
|
黄旌(董事长)
|
10 | 2018-09-04 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黄旌
|
黄旌
|